📖✏Մաթեմատիկա 02.12.19✏📖

199 վարժ

453000 ÷ (6 × 50) – (200000 – 36 × 5530) = 590
427400 ÷ (4 × 50 – (34 × 66 – 345) ÷ 3 = 1,504

198 Վարժ
524 + 160 = 684
620 + 800 = 1420
400 + 220 + 800 = 1420
400 + 124 + (80 + 80) = 684
300 + 180 = 480
(80 + 100) + 300 = 480
524 + (100 +60) = 784
120 + 400 + 800 = 1320
160 + 140 + 180 = 480

200 Վարժ

AD = 65 կմ 200 մ + 72 կմ 400 մ + 30 կմ 800 մ = 168 կմ 400 մ
BE = 72 կմ 400 մ + 30 կմ 800 մ + 80 մ 600 մ = 183 կմ 800 մ
АЕ = 168 կմ 400 մ + 80 կմ 600 մ = 249 կմ

201 Վարժ
Լ. – 15 սմ
Ե. – 25 սմ

P = (15 + 25) × 2 = 80
S = 25 × 15 = 375

P = 4 × 25 = 100
A = 25 × 25 = 625

202 վարժ

(345 + 186) × 12 = 6372

(3402 — 1713) ÷ 3 = 563

56 × 42 – 518 = 1834

45720 ÷ 30 + 6247 = 1524 + 6247 = 7771

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s